广东省东莞市现任市委领导有:
市委书记:肖亚非肖亚非,男,汉族,1966年6月生,江西樟树人,1988年7月参加工作,1992年1月加入中国共产党,中山大学世界经济专业,硕士研究生。现任广东省人大常委会副主任、党组成员,东莞市委书记,东莞军分区党委第一书记。
市委副书记、市长:吕成蹊吕成蹊,男,汉族,1969年9月生,陕西岐山人,1993年6月加入中国共产党,1996年7月参加工作,北京大学矿床学专业,硕士研究生。现任广东省东莞市委副书记,市人民政府市长、党组书记。
市委副书记:刘炜刘炜,男,汉族,1968年11月生,广东兴宁人,1991年7月参加工作,1998年10月加入中国共产党,华南理工大学工商管理学院企业管理专业,管理学博士。现任广东省东莞市委副书记、松山湖高新技术产业开发区党工委书记。
市委常委、政法委书记:梁杰钊梁杰钊,男,1971年11月生,广东东莞人,1992年7月参加工作,2000年7月加入中国共产党,广东省委党校经济管理专业,大学学历;中南财经政法大学法学专业,在职大学学历,华中科技大学软件工程专业,硕士学位(全日制教育:华南理工大学化工机械专业,大专学历)。现任广东省东莞市委常委、政法委书记。
市委常委、宣传部部长:武一婷武一婷,女,1978年9月生,回族,大学学历,公共管理硕士,中共党员。 [7]现任广东省东莞市委常委、市委宣传部部长。
市委常委、市纪委书记,市监委主任:冯国华冯国华,男,汉族,1966年1月出生,籍贯广东肇庆,出生地广东广州,1985年9月参加工作,1990年11月加入中国共产党,中央党校经济学专业,研究生学历(全日制教育:广州财政学校财务会计专业,中专学历)。现任广东省东莞市委常委、市纪委书记,市监委主任、市委巡察工作领导小组组长。
市委常委、统战部部长陈志伟陈志伟,男,汉族,1967年10月出生,广东东莞人,1992年12月加入共产党,1989年6月参加工作,广东省委党校研究生、高级管理人员工商管理硕士。 现任广东省东莞市委常委、市委统战部部长,市政协党组副书记。
市委常委、组织部部长:吕元元吕元元,男,1971年4月生,汉族,研究生学历,历史学硕士,中共党员。现任广东省东莞市委常委、市委组织部部长,市直机关工委书记,市委党校校长、市行政学院院长、市社会主义学院院长,市委巡察工作领导小组副组长。
市委常委、副市长:刘光滨刘光滨,男,汉族,1971年1月生,广东饶平人,1993年7月参加工作,1994年12月加入中国共产党,广东省社会科学院经济学专业,在职研究生学历。现任广东省东莞市委常委,市政府副市长、党组成员。
市委常委、副市长:邢文聚邢文聚,男,汉族,1978年9月生,在职研究生学历,公共管理硕士,中共党员。现任广东省东莞市委常委,市人民政府副市长(挂职)、党组成员,外交部拉美司公使衔参赞、二级巡视员。
市委常委、东莞军分区司令员:张彬张彬,男,汉族,1972年12月生,大学,工学学士,大校军衔,中共党员。 现任广东省东莞市委常委、东莞军分区司令员。
能不能解决东莞围村收费问题?
希望都是全心全意为人民服务的好官~
我倒希望围村收费,现在下班找一个停车位难于登天,无奈挺路边,经常被恶心的城管贴违停单。有什么两难自解办法么?
欢迎欢迎👏👏👏欢迎欢迎
拭目以待
有些没注明哪里人的?
人民代表,为人民服务